Hanes ariannol PEOPLE FIRST DORSET
Rhif yr elusen: 1106963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.02k | £152.68k | £306.38k | £258.19k | £166.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.66k | £214.78k | £253.04k | £270.43k | £269.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £48.80k | £46.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.20k | £20.34k | £83.65k | £207.87k | £49.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.