THE MICHAEL AND BETTY LITTLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
See page 2 of Trustees' Report and Accounts for the year ended 31st March 2010
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- De Affrica
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- MBL TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Shipton | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
Christopher Little | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Martin Little | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Lucy Blackgrove | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|||||
Hilary Graham | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Helen Little | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Moore | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Peter Little | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.96k | £197.59k | £103.59k | £658.84k | £38.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £691.89k | £1.22m | £1.76m | £897.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £623.83k | N/A | N/A | £573.83k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.14k | N/A | N/A | £63.39k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £21.61k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £573.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.70m | N/A | N/A | £1.70m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.49k | N/A | N/A | £63.14k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.87k | N/A | N/A | £10.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.70m | N/A | N/A | £1.69m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.69k | N/A | N/A | £63.14k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Hydref 2024 | 265 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Hydref 2024 | 265 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Mawrth 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Mawrth 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 23 APRIL 2004 AS AMENDED BY EXECUTION OF NEW DEED 20 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ('THE OBJECTS'): TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) RELIEVING THOSE IN FINANCIAL NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; (II) RELIEVING THE SICK AND PROTECTING AND PRESERVING PUBLIC HEALTH; (III) ADVANCING EDUCATION; (IV) PROMOTING HUMAN RIGHTS IN PARTICULAR BY PROMOTING THE SOUND ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS LEGISLATION IN INDIVIDUAL CASES; PROMOTING THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; THE RELIEF OF NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; EDUCATION AND RESEARCH; MORAL IMPROVEMENT AND RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES, AND CULTIVATING A PUBLIC SENTIMENT IN FAVOUR OF HUMAN RIGHTS; AND (V) ADVANCING SUCH OF THE WORLD'S RELIGIONS AS ARE RECOGNISED AS CHARITABLE UNDER ENGLISH CHARITY LAW.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Stanton Drive
CHICHESTER
West Sussex
West Sussex
PO19 5QN
- Ffôn:
- 01428
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window