Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF HEALTH PROFESSIONS IN OPHTHALMOLOGY

Rhif yr elusen: 1107638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.27k £195.31k £49.86k £57.47k £47.47k
Cyfanswm gwariant £54.76k £57.66k £52.80k £73.33k £74.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £25.95k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A