ymddiriedolwyr AGE CONCERN REGIONAL SUPPORT SERVICES (WEST MIDLANDS)
Rhif yr elusen: 1107080
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER OAKLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amanda Allen | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Mark Ernest Jason Guest | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
CLARE THOMAS | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
ANNE FRANCES HASTINGS | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
HEATHER OSBORNE | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.