SHIPTON BELLINGER COMMUNITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the Christian faith, hold public services of worship and teaching, and support other local churches and religious activities in the local school. Support community activities and provide pastoral care. Support humanitarian causes and meet social needs directly or through other Christian or secular charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Searle | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Leslie Albert Wilkins | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
DAVID GEORGE ENGLISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD OLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER PONTING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.48k | £6.12k | £7.42k | £7.45k | £8.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10k | £6.37k | £6.05k | £7.05k | £8.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 APRIL 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO MAKE GRANTS FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION ("THE OBJECTS") IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING BELOW:- (A) THE DIVINE INSPIRATION, INFALLIBILITY AND SUPREME AUTHORITY OF THE SCRIPTURES IN ALL MATTERS OF FAITH, CONDUCT AND PRACTICE (B) THE UNITY OF THE FATHER, SON AND HOLY SPIRIT IN THE GODHEAD (C) THE REDEMPTION OF THE INDIVIDUAL FROM THEIR GUILT, PENALTY AND POWER OF SIN ONLY THROUGH THE SACRIFICIAL DEATH OF CHRIST (D) THE BODILY RESURRECTION OF CHRIST FROM THE DEAD (E) SALVATION BY PERSONAL REPENTANCE TOWARDS GOD AND FAITH IN THE LORD JESUS CHRIST (F) THE INDWELLING AND WORK OF THE HOLY SPIRIT IN THE BELIEVER (G) BAPTISM BY TOTAL IMMERSION IN WATER AS AN OUTWARD DECLARATION OF FAITH IN AND OBEDIENCE OF JESUS CHRIST (H) THE CELEBRATION OF COMMUNION (I) THE VISIBLE AND FUTURE PERSONAL RETURN OF JESUS CHRIST. (2) THE PRIMARY AREA OF BENEFIT SHALL BE SHIPTON BELLINGER IN HAMPSHIRE AND ITS SURROUNDING AREA BUT THE TRUSTEES MAY DECIDE TO MAKE DONATIONS IN ACCORDANCE WITH CLAUSE D (XIII) ANYWHERE IN THE WORLD.
Maes buddion
MAINLY IN SHIPTON BELLINGER, HAMPSHIRE, BUT THE TRUSTEES MAY DECIDE TO DONATE ANYWHERE WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 ASTOR CRESCENT
LUDGERSHALL
ANDOVER
SP11 9RG
- Ffôn:
- 01264790285
- E-bost:
- lesliewilkins80@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window