Hanes ariannol GREEN-WORKS

Rhif yr elusen: 1107247
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010
Cyfanswm Incwm Gros £1.82m £2.26m £2.66m £1.75m £1.59m
Cyfanswm gwariant £2.03m £2.31m £2.50m £1.87m £1.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £6.62k £32.58k £67.38k £27.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £12.43k £12.42k £12.16k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £2.24m £2.61m £1.67m £1.57m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.05k £6.04k £5.57k £715
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £2.29m £2.47m £1.86m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £19.58k £21.79k £11.64k £13.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0