Hanes ariannol GRAPEVINE (COVENTRY AND WARWICKSHIRE) LTD

Rhif yr elusen: 1107969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £981.28k £1.17m £1.22m £1.25m £1.23m
Cyfanswm gwariant £1.01m £1.03m £1.08m £1.33m £1.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £87.79k N/A N/A £111.12k £321.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £131.98k £580.62k £149.34k N/A £321.75k
Incwm o roddion a chymynroddion £11.62k £8.99k £7.55k £6.06k £5.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £945.98k £1.16m £1.21m £1.22m £1.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £91 £31 £62 £3.57k £9.04k
Incwm - Arall £23.59k £3.34k £290 £20.49k £5.80k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £1.03m £1.08m £1.33m £1.25m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.40k £0 £7.72k £8.80k £13.18k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0