CALOW CHILDCARE CO-OPERATIVE LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
cHARITY NO LONGER ACTIVE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 23 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CALOW KIDS CLUB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.90k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 23 Mawrth 2009 | 266 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 31 Mai 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 JUNE 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS. (2) TO PROVIDE NECESSARY FACILITIES FOR DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND SCHOOL HOLIDAYS. (3) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, RECREATIONAL AND EDUCATIONAL FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, CALOW, CHESTERFIELD, DERBYSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window