ROCHDALE INTER AGENCY DOMESTIC VIOLENCE FORUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Rochdale Interagency Domestic violence forum provide an outreach service to women and their children experiencing domestic abuse. The Forum also provide multi-agency training on a quarterly basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Rochdale
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 12 Rhagfyr 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- RIADVF (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.96k | £134.60k | £191.41k | £194.65k | £260.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.71k | £128.14k | £170.78k | £193.51k | £249.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 10 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 28 Mawrth 2011 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 11 Hydref 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 09 Mawrth 2010 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 26 Chwefror 2010 | 26 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 NOVEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE AGENCIES IN ROCHDALE AND ITS ENVIRONS TO PROVIDE A CO-ORDINATED AND COLLABORATIVE APPROACH TO DOMESTIC VIOLENCE IN ALL ITS FORMS BY: A) PROMOTING FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PROVISION OF SERVICES DIRECTED TOWARDS THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE AND THE RELIEF AND SUPPORT OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED OR ARE IN DANGER OF SUFFERING VIOLENCE FROM PERPETRATORS KNOWN TO THEM. B) ADVANCING THE EDUCATION OF VOLUNTARY AND STATUTORY AGENCIES AND THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF DOMESTIC VIOLENCE, ITS CAUSES AND PREVENTION.
Maes buddion
ROCHDALE AND ITS ENVIRONS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window