ymddiriedolwyr SHOPMOBILTY SOUTH GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1107379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Biggin | Cadeirydd | 06 August 2015 |
|
|||||
Linda Banister | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Christine Mary Howard | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Steven Reginald Major | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Pauline Sealey | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
WULSTAN PERKS | Ymddiriedolwr | 10 December 2011 |
|
|
||||
DAVID BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.