Hanes ariannol DROLMA MAHAYANA BUDDHIST CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1107477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.59k £51.26k £39.32k £35.43k £36.91k
Cyfanswm gwariant £46.50k £36.64k £26.72k £28.60k £40.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A