TLA CREATIVE MULTIMEDIA LTD

Rhif yr elusen: 1107315
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVIDES SERVICES PROVIDES HUMAN RESOURCES MAKES GRANTS TO ORGANISATIONS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £35,838
Cyfanswm gwariant: £34,989

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cyprus

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
  • 28 Medi 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • TLA CREATIVE MULTIMEDIA LIMITED (Enw gwaith)
  • TLA-CMM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £18.17k £28.90k £20.91k £28.04k £35.84k
Cyfanswm gwariant £32.90k £29.86k £29.50k £26.44k £34.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Ionawr 2022 91 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Ionawr 2022 91 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Ionawr 2022 456 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Ionawr 2022 456 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 24 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required