Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH GOD IS LOVE

Rhif yr elusen: 1107301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £138.52k £154.10k £144.12k £107.37k £102.32k
Cyfanswm gwariant £130.93k £128.40k £123.36k £103.56k £94.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.38k £41.69k £41.66k N/A £15.04k