THE CHARLESTON TRUST (BLOOMSBURY IN SUSSEX)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charleston is a house, garden and art gallery situated in the South Downs National Park. It was the home of twentieth century artists Vanessa Bell and Duncan Grant, who were key members of the Bloomsbury group. Charleston has a shop and cafe and is available for venue hire. It is open all year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,957,726
Roddion a chymynroddion | £685.25k | |
Weithgareddau elusennol | £1.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £961.42k | |
Buddsoddiadau | £1.02k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,947,621
Codi arian | £1.37m | |
Weithgareddau elusennol | £2.58m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.37m | |
Gwariant elusennol | £2.58m |
Pobl

61 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
74 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- THE CHARLESTON TRUST (BLOOOMSBURY IN SUSSEX) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Walker | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Piers Sanders | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Katy Hessel | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Hannah Wallace | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Rohan Jerath | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Harriet Otoo | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Caroline Price | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|||||
Sarah Sergeant | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Jolyon Lawrence Brewis | Ymddiriedolwr | 03 January 2017 |
|
|||||
PIPPA HARRIS | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £2.08m | £2.50m | £3.56m | £2.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £1.30m | £2.38m | £3.24m | £3.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £722.30k | £28.36k | £831.58k | £31.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £355.59k | £474.48k | £590.60k | £508.51k | £685.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £323.48k | £445.11k | £839.58k | £961.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.57k | £1.28m | £1.46m | £2.08m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £455 | £174 | £36 | £107 | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £174 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £20.00k | £20.00k | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £776.83k | £683.52k | £1.80m | £2.53m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.28m | £612.00k | £580.69k | £705.29k | £1.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.39k | £27.72k | £26.24k | £32.79k | £31.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.48m | £7.33m | £7.66m | £7.81m | £7.65m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £487.46k | £1.28m | £1.27m | £1.36m | £851.32k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £472.08k | £340.17k | £532.01k | £447.44k | £567.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/08/2004 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 06/10/2014 as amended on 10 May 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ACQUIRE PROTECT AND IMPROVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY THE LAND AND BUILDINGS LISTED IN THE DEEDS OF CHARLESTON FARMHOUSE FIRLE EAST SUSSEX BUT KNOWN AS CHARLESTON ITS CHARACTER AMENITIES AND CONTENTS AND ANY ADJACENT PROPERTY AND (2) TO PROMOTE THE MAINTENANCE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF PUBLIC KNOWLEDGE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ART ARCHITECTURE AND CONTENTS OF CHARLESTON AND ITS HISTORICAL LITERARY AND ARTISTIC CONNECTIONS; AND (3) TO ENCOURAGE AND PROMOTE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE EAST SUSSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Charleston
Firle
Lewes
BN8 6LL
- Ffôn:
- 01323811626
- E-bost:
- J.ALLCHORN@CHARLESTON.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window