Hanes ariannol THE PRESIDENT AND FELLOWS OF WOLFSON COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1138143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.03m | £10.08m | £9.13m | £10.99m | £11.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.33m | £8.54m | £8.93m | £10.19m | £10.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £259.09k | £268.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £2.00m | £1.41m | £1.59m | £3.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £685.12k | £543.21k | £25.24k | £204.90k | £350.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.22m | £5.98m | £5.91m | £7.54m | £8.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £908.58k | £197.83k | £27.76k | £19.65k | £1.64m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39m | £1.50m | £1.54m | £1.67m | £2.00m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £259.09k | £268.28k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £172.34k | £152.81k | £171.03k | £39.65k | £107.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.68m | £7.85m | £8.64m | £9.80m | £10.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £654.72k | £688.95k | £290.93k | £384.68k | £603.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.92k | £105.95k | £118.99k | £130.00k | £113.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.