Hanes ariannol INSPIRE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1107820
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.61m | £3.34m | £5.68m | £5.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53m | £2.53m | £3.27m | £5.47m | £4.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.20m | £2.58m | £3.31m | £3.35m | £2.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £36.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.27m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.61m | £2.58m | £3.31m | £3.79m | £5.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £12.19k | £19.61k | £2.03k | £1.38k | |
|
Incwm - Arall | £17.70k | £17.18k | £16.40k | £702.74k | £85.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £36.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.51m | £2.53m | £3.27m | £5.47m | £4.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.14k | £28.39k | £35.06k | £63.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £21.34k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.