THE INTERNATIONAL COMMUNITY CHURCH FOUNDATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of religion and such other purposes as are charitable. The aim of the charity is to support the activities of the International Community Church, its missions in the UK and overseas, education and outreach programmes. The objective is to provide charitable support and education to the needy and spread the understanding of the Christian Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- ICCF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry Jean Guikema | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Kevin Skube | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Alastair John Offor | Ymddiriedolwr | 31 December 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Jones Hatchett IV | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
HUGH COLIN STEPHEN McLEAN | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.65k | £440.11k | £516.88k | £342.90k | £235.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £429.66k | £430.51k | £387.74k | £418.72k | £236.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £516.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £46 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £54 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £387.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £645 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £384.69k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 21 OCTOBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 07 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
INTERNATIONAL COMMUNITY CHURCH
c/o 50 WAVERLEY ROAD
OXSHOTT
SURREY
KT22 0RZ
- Ffôn:
- 07948711150
- E-bost:
- churchoffice@icc-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window