Hanes ariannol BOSP Brighter Opportunities for Special People
Rhif yr elusen: 1107392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.08k | £344.31k | £393.95k | £463.65k | £499.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.53k | £312.85k | £331.48k | £401.87k | £420.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £92.60k | £91.37k | £85.34k | £87.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.97k | £44.21k | £13.25k | £35.46k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.