THE INJURED JOCKEYS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our prime purpose is to provide help, financial and otherwise, to those jockeys past or present who are injured, unable to ride or generally in need. These beneficiaries, their families and dependants receive pastoral care from the IJF almoners as well as financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,820,437
Roddion a chymynroddion | £5.72m | |
Weithgareddau elusennol | £193.23k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £852.29k | |
Buddsoddiadau | £1.05m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,195,086
Codi arian | £1.07m | |
Weithgareddau elusennol | £5.13m | |
Arall | £0 |
£2,590,246 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.07m | |
Gwariant elusennol | £5.13m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.63m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.07m | |
Gwariant elusennol | £5.13m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.22m |
Pobl

47 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
67 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM NORRIS KC | Cadeirydd |
|
|
|||||
Thomas Geoffrey Scudamore | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Pollyanna Walker | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Camilla Trotter | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Rust | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Juliet Madeleine Redfern | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Suzanne Vivienne Durcan | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Dominic James Burke | Ymddiriedolwr | 15 December 2019 |
|
|
||||
Chloe Fairley | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Edward Chamberlin | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
George Edward Norton Baker | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Andrew Thornton | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
MICHAEL FOY | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.98m | £5.74m | £5.01m | £6.20m | £7.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92m | £4.74m | £4.98m | £5.60m | £6.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.72k | £1.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.91m | £3.64m | £3.29m | £4.26m | £5.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £817.74k | £1.13m | £923.28k | £875.28k | £852.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £177.19k | £99.50k | £152.49k | £178.50k | £193.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08m | £868.66k | £645.39k | £887.40k | £1.05m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.38m | £1.40m | £1.71m | £2.68m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.93m | £3.61m | £3.89m | £4.60m | £5.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £989.31k | £1.13m | £1.09m | £1.00m | £1.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.91k | £23.54k | £26.70k | £32.00k | £35.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.12k | £0 | £82.00k | £82.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £146.10k | £134.94k | £157.46k | £157.95k | £161.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £20.45m | £19.97m | £19.51m | £19.22m | £18.70m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £28.28m | £32.42m | £35.41m | £34.44m | £37.86m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.44m | £2.91m | £3.16m | £3.82m | £5.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £253.08k | £213.03k | £334.75k | £398.47k | £398.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 NOVEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/03/2015
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG: A) INJURED JOCKEYS; AND B) ANY OTHER PERSONS FALLING WITHIN ANY OF THE SPECIFIED CLASSES IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT, PROVIDED ALWAYS THAT THE TRUSTEES SHALL REGARD PERSONS FALLING WITHIN PARAGRAPH (A) ABOVE AS BEING THEIR PRIMARY CONCERN; 3.1.2 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT WITH PARTICULAR REGARD TO THE NEEDS OF JOCKEYS AND OTHER PERSONS FALLING WITHIN ANY OF THE SPECIFIED CLASSES 3.2 THE SPECIFIED CLASSES ARE: 3.2.1 ANY PERSON WHO HAS EVER BEEN INJURED AT A TIME WHEN HE OR SHE WAS A) A LICENSED JOCKEY; OR B) RIDING IN A RACE, AND 3.2.2 ANY SPOUSE (INCLUDING THE WIDOW OR WIDOWER, WHETHER OR NOT RE-MARRIED), PARTNER, CHILD, DEPENDANT MEMBER OF THE FAMILY INCLUDING PARENTS-IN-LAW, OR OTHER DEPENDANT, OF A PERSON FALLING WITHIN CLAUSE 3.2.1 ABOVE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Injured Jockeys Fund
Peter O'Sullevan House
7a Newmarket Road
NEWMARKET
CB8 7NU
- Ffôn:
- 01638662246
- E-bost:
- info@ijf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window