SEEDBED CHRISTIAN COMMUNITY TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
I. CHRISTIAN PROCLAMATION - PARTNERSHIPS WITH DIRECT CHRISTIAN PROCLAMATION, ON AN ENTIRELY NON-COERCIVE AND INVITATIONAL BASIS. II. CHRISTIAN SOCIAL ACTION - PARTNERSHIPS WITH THOSE WHO SHARE A CHRISTIAN PERSPECTIVE. III. KINGDOM MISSION - PARTNERSHIPS WITH THOSE NOT WORKING FROM A ACKNOWLEDGED CHRISTIAN PERSPECTIVE, BUT ENGAGED IN ONGOING CONVERSATION REGARDING THE CHRISTIAN MESSAGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 16 Mehefin 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BRADFORD TWO28 (Enw gwaith)
- DREAMS AND VISIONS - NORWICH AND NORFOLK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.30m | £5.30m | £5.30m | £4.50m | £382 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.43m | £5.97m | £6.04m | £6.90m | £3.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.30m | £5.30m | £5.30m | £4.50m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | £829 | £228 | £370 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £50 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.41m | £5.92m | £6.04m | £6.90m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.05k | £12.40k | £12.40k | £3.81k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £353.75k | £50.00k | £100.00k | £144.60k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £117 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 04 Mehefin 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 25 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 27 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 27 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 25 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 25 Medi 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 NOVEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 7 FEBRUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window