Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ANAESTHESIA IN DENTISTRY

Rhif yr elusen: 1107420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £592.18k £220.52k £276.55k £417.01k £533.33k
Cyfanswm gwariant £298.26k £228.02k £290.19k £390.29k £509.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £566.73k N/A N/A N/A £501.25k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £25.43k N/A N/A N/A £32.08k
Incwm - Arall £20 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £298.26k N/A N/A N/A £509.19k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £130.16k N/A N/A N/A £3.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0