Ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ANAESTHESIA IN DENTISTRY
Rhif yr elusen: 1107420

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yi Kwan Loo | Cadeirydd | 03 October 2015 |
|
|
||||
Dr Richard Martin Francis Kerr | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Dr Simon Chaplin-Rogers | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Dr Ronan Gok Hung Lee | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Dr Laleh Sharifian | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Dr Stephanie King Yee Fenesan | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Imran Suida | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Ashleigh Stamp | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Thomas Lees | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Manni Deol | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Zahra Shehabi | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
PAUL HOWLETT | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|||||
SADIE HUGHES | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
CAROLE ANN BOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.