Hanes ariannol GUST Independent School Ltd

Rhif yr elusen: 1108544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £619.03k £657.27k £865.93k £896.06k £953.03k
Cyfanswm gwariant £605.59k £667.94k £712.25k £847.23k £890.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £609.95k £623.08k £793.39k £883.65k £946.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.38k £70.26k £11.22k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.22k £2.37k £1.87k £1.20k £4.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £609.95k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £623.08k £793.39k £883.65k £946.75k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £864 £31.82k £70.67k £11.22k £2.08k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £487.60k £667.94k £712.25k £742.45k £771.40k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £16.81k £12.06k £15.85k £12.61k £24.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £117.99k £0 £0 £104.78k £119.06k