MULGRAVE COMMUNITY SPORTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of sports facilities for the local community. To maintain these facilities which are the Sports Field and Pavilion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS ATKINSON RAINE | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Robert Digweed | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL TIMOTHY BAGSHAW | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JAMES RAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Neil Alan Duell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE MAY RAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.47k | £9.40k | £15.41k | £23.72k | £18.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.90k | £9.94k | £9.54k | £53.11k | £54.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2025 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 NOVEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND FURTHER COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN THE MULGRAVE WARD AND THE SURROUNDING AREA ("THE BENEFICIAL AREA") PRIMARILY BUT NOT LIMITED TO THE INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA BY ACQUIRING AND PROVIDING GROUNDS, FACILITIES AND PREMISES TO ENCOURAGE PARTICIPATION IN TEAM GAMES AND SPORTS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) BOWLS, CRICKET AND FOOTBALL AND BY ORGANISING OR PROVIDING COACHING AND TRAINING TO ENABLE ASSIST AND ENCOURAGE THEM TO PLAY TEAM GAMES AND SPORTS 2. THE PROVISION OR ORGANISATION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OR ORGANISATION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND BENEFIT IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE (WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED) OF THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES
Maes buddion
MULGRAVE WARD AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROWAN HOUSE
2 POND FARM CLOSE
HINDERWELL
SALTBURN-BY-THE-SEA
TS13 5HJ
- Ffôn:
- 01947840977
- E-bost:
- info@sportmulgrave.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window