Hanes ariannol THE LEADERS OF WORSHIP AND PREACHERS TRUST
Rhif yr elusen: 1107967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £556.06k | £634.14k | £392.41k | £685.47k | £451.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.10k | £411.98k | £389.12k | £397.92k | £431.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £512.69k | £577.01k | N/A | £629.36k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.67k | £12.14k | N/A | £19.48k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.65k | £14.28k | N/A | £23.53k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.06k | £27.72k | N/A | £13.10k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.00k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.95k | £369.69k | N/A | £463.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £322.79k | £396.84k | N/A | £359.78k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.32k | £15.15k | N/A | £38.14k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.