UNIQUE WAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work together with the families and carers of disabled children and young people to create positive change in their daily lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £101,619 o 2 gontract(au) llywodraeth a £2,691 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Calderdale
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1163855 GROW BIG
- 10 Mai 2005: Cofrestrwyd
- CPCC (Enw gwaith)
- CALDERDALE PARENTS AND CARERS (Enw blaenorol)
- THE CALDERDALE PARENT AND CARER'S COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemma Enright | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Emma Poyser-Buxton | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Vikki Darby | Ymddiriedolwr | 30 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.58k | £240.33k | £150.47k | £177.82k | £130.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.86k | £148.41k | £187.35k | £182.99k | £170.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.62k | £101.62k | £101.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.91k | £109.69k | £13.95k | N/A | £2.69k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 APR 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 APR 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 JUL 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 AUG 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 OCT 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 OCT 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO PROVIDE RELIEF AND SUPPORT TO CHILDREN WITH DISABILITIES AND/OR SPECIAL EDUCATIONAL NEED, THEIR PARENTS AND CARERS BY WORKING IN PARTNERSHIP WITH ALL AGENCIES PROVIDING SERVICES AND SUPPORT TO SAID PERSONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING SERVICES AND PROMOTING POSITIVE ACCESS, SOCIAL INCLUSION, PROTECTION AND WELLBEING OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
CALDERDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unique Ways
Hanson Lane Enterprise Centre
Hanson Lane
Halifax
HX1 5PG
- Ffôn:
- 01422343090
- E-bost:
- hi@uniqueways.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window