WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WDH is a registered Housing Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Cyfanswm incwm:
£156,513,000
Roddion a chymynroddion | £3.33m | |
Weithgareddau elusennol | £148.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.37m | |
Buddsoddiadau | £162.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£139,470,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £135.40m | |
Arall | £0 |
£185,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £745,163 o gontract(au) llywodraeth a £1,245,000 o grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.07m | |
Gwariant elusennol | £135.40m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £17.04m |
Codi arian a Arall Gwariant | £4.07m | |
Gwariant elusennol | £135.40m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £17.23m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- 13 Medi 2017: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
- WDH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.91m | £131.83m | £137.87m | £148.36m | £156.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.82m | £119.33m | £120.25m | £129.35m | £139.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £740.00k | £745.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.12m | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.12m | £3.53m | £4.28m | £4.40m | £4.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £115.78m | £128.29m | £133.56m | £143.84m | £148.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.00k | £14.00k | £35.00k | £126.00k | £162.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £123.72m | £116.57m | £116.95m | £125.88m | £135.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £35.00k | £37.00k | £45.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £762.43m | £816.16m | £885.53m | £919.38m | £677.25m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £84.00k | £13.68m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.92m | £15.30m | £27.26m | £38.60m | £45.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£39.20m | -£36.91m | -£11.84m | -£32.43m | -£25.40m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £414.54m | £439.61m | £430.77m | £431.19m | £429.87m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 15 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 15 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 17 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 20 Hydref 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 30 OCTOBER 2003 CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME ISSUED 28 NOVEMBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 SEPTEMBER 2004 AND 02 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE:- (3.1) TO PROVIDE HOUSES OR HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; (3.2) TO PROVIDE FOR AGED, DISABLED OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF HOUSES OR HOSTELS AND ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; (3.3) TO PROVIDE SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS TO AGED, DISABLED OR CHRONICALLY SICK PERSONS IN NEED THEREOF AND PROVIDE ANY ASSOCIATED AMENITIES SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; (3.4) TO PROVIDE RECREATION OR OTHER LEISURE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; (5) TO RELIEVE POVERTY AMONGST THE RESIDENTS OF THE LOCAL AUTHORITY AREA IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK; (6) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; (7) TO MAINTAIN, IMPROVE OR PROVIDE PUBLIC AMENITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE INTERESTS OF REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION IN WHICH THE COMPANY OWNS OR MANAGES HOUSING STOCK.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window