Hanes ariannol OADBY AND WIGSTON MUSLIM ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1108355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £110.69k £60.99k £114.20k £164.97k £404.16k
Cyfanswm gwariant £93.65k £83.00k £89.96k £124.72k £129.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.45k N/A N/A N/A