Hanes ariannol BURTON ALBION LADIES FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1108530
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4.29k £3.79k £4.99k £8.91k £7.95k
Cyfanswm gwariant £3.93k £3.50k £4.73k £8.50k £7.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A