RELATE AVON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relationship Counselling Family Counselling Sex Therapy Relate Education and Learning Counselling Children and Young People
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Deborah Windle | Ymddiriedolwr | 07 March 2025 |
|
|
||||
Armando Cesidio Di-Finizio | Ymddiriedolwr | 07 March 2025 |
|
|
||||
Susan Gillian Ashby | Ymddiriedolwr | 07 March 2025 |
|
|
||||
Nada Matti-Leighton | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Lindsey Paige Quinlan | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Allister Ken-Cin Liew | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Alice Mary Thorva Chapman | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £339.11k | £293.79k | £316.43k | £284.45k | £369.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.37k | £302.85k | £308.60k | £308.86k | £353.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.20k | £10.98k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 DECEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 SEPTEMBER 2008, NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 SEPTEMBER 2010 AND REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
1. TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; 2 TO SEEK TO ENHANCE, THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY: 2.1 INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE, AND FAMILY LIFE; AND 2.2 WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS; 3 TO PROVIDE COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION, GUIDANCE AND RELIEF TO ADULTS AND/OR CHILDREN IN RELATION TO ANY ASPECT OF CONTEMPORARY LIFE OR WORK WHICH: 3.1 MAY PREJUDICE THEIR PHYSICAL OR MENTAL WELL BEING; OR 3.2 INFLUENCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THEIR PRESENT OR FUTURE FAMILY OR COUPLE RELATIONSHIP; 4 TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND 5 TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL OF THE ABOVE OBJECTS AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC.
Maes buddion
BATH AND NORTH EAST SOMERSET, CITY OF BRISTOL, NORTH SOMERSET AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pavilion House
Bishop Road
Bristol
BS7 8LX
- Ffôn:
- 01179428444
- E-bost:
- enquiries@relate-avon.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window