ymddiriedolwyr ARTY-FOLKS
Rhif yr elusen: 1107757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jonathon Terence Cook | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Dr Michael Baker | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Daniel Sharkey | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Miho Taka | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Peter Young | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
William Bryan | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Laura Joanne Wilde | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.