TOPCATS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TOPCATS provides supported activities for 5-30yr olds with additional and complex needs in Pakefield, Suffolk. TOPCATS delivers a total of 10 bespoke groups accross 50 weeks of the year. Sessions include Weekend social groups, Supported Adult work experience opportunities, Holiday Club Sessions, Parent support group for under 5's and an evening youth group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Cyfanswm incwm:
£531,056
Roddion a chymynroddion | £15.36k | |
Weithgareddau elusennol | £491.80k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £7.25k | |
Buddsoddiadau | £2.47k | |
Arall | £14.18k |
Cyfanswm gwariant:
£529,582
Codi arian | £103 | |
Weithgareddau elusennol | £529.48k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,610 o 1 gontract(au) llywodraeth a £14,175 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £103 | |
Gwariant elusennol | £529.48k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.47k |
Pobl

42 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 04 Mai 2005: Cofrestrwyd
- LOWESTOFT PLAYSCHEME (Enw gwaith)
- WAVENEY SATURDAY CLUB (Enw blaenorol)
- WAVENEY YOUNG PEOPLES' PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Battrick | Cadeirydd | 29 September 2016 |
|
|
||||
Carl Wright | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
DALE ROLAND JAY CHUSONIS | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Lynsey Wright | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Ron William Rushmere | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Linda Rushmere | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.21k | £370.24k | £416.63k | £470.74k | £531.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.62k | £283.43k | £381.36k | £443.90k | £529.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £16.75k | N/A | £34.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £15.91k | £45.37k | N/A | £14.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £491.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.47k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £529.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £103 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £71.22k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £326.65k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2022
(Mae'r cyfrifon |
16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 NOVEMBER 2004 AS AMENDED 10 MARCH 2005, 10 AUGUST 2009 AND 26 NOVEMBER 2009. as amended on 06 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES AGED 5 -18 YEARS WITHIN THE WAVENEY AREA BY THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND SOCIAL ACTIVITIES. 2. THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES BY THE PROVISION OF A PLAYSCHEME AND SATURDAY CLUB.
Maes buddion
WAVENEY AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Topcats Charity
Morton Road
South Lowestoft
LOWESTOFT
NR33 0JH
- Ffôn:
- 01502531897
- E-bost:
- annemarie@topcats.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window