Hanes ariannol OPPORTUNITY INTERNATIONAL UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1107713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78m | £2.91m | £4.26m | £2.64m | £2.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.39m | £3.22m | £2.98m | £4.10m | £2.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.31m | £1.48m | £1.83m | £218.12k | £150.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.77m | £2.87m | £4.16m | £2.37m | £2.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.75k | £10.26k | £8.71k | £15.62k | £143.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £33.26k | £94.95k | £249.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £120.41k | £255.19k | £459.89k | £489.25k | £108.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.99m | £2.83m | £2.57m | £3.63m | £2.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £404.64k | £384.94k | £414.38k | £471.58k | £433.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.62k | £11.34k | £14.34k | £17.06k | £28.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.