Hanes ariannol IPSWICH HOUSING ACTION GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1107841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.27m | £1.25m | £1.19m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.28m | £1.19m | £1.14m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £406.73k | £277.62k | £335.88k | £376.27k | £368.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.10k | £201.22k | £56.10k | £56.10k | £49.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.45k | £19.16k | £20.62k | £25.09k | £26.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.25m | £1.23m | £1.16m | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.47k | £5.59k | £4.40k | £3.79k | £15.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.25m | £1.18m | £1.14m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.09k | £29.32k | £11.87k | £2.63k | £544 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.12k | £31.49k | £24.93k | £0 | £28.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.