THE WELL AT WILLEN CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising to support aims of charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87k | £5.55k | £1.92k | £1.19k | £365 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40k | £4.05k | £10.10k | £5.48k | £65 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 23 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 07 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 14 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | 21 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 OCTOBER 2004, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 7 JUNE 2005 AS AMENDED ON 22 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROVIDE FOR THE WELL-BEING AND SPIRITUAL CARE OF THE TERMINALLY ILL AND FOR ANYONE BEING CARED FOR AT WILLEN HOSPICE OR IN THE COMMUNITY,THROUGH THE CHRISTIAN HEALING OF THE CHURCH, TOGETHER WITH CARE AND SUPPORT OFFERED BY OTHER FAITHS, IN CONJUNCTION WITH MEDICAL PROFESSIONALS AT ALL LEVELS, AND TO SIMULATE INTEREST IN ALL ASPECTS OF SUCH WELL-BEING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window