THE ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Provision of educational services for the students at the Arts University Bournemouth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mai 2005: Cofrestrwyd
- THE ARTS INSTITUTE AT BOURNEMOUTH CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE ARTS UNIVERSITY COLLEGE AT BOURNEMOUTH CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicity Ann Irwin | Cadeirydd | 16 February 2024 |
|
|
||||
Professor Paul James Gough | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Lisa Jane Mann | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Paul David Kinvig | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Dorothy Mackenzie | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.00k | £60.00k | £43.00k | £27.44k | £18.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.00k | £36.00k | £27.00k | £26.09k | £27.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Hydref 2020 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Hydref 2020 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/02/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/08/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/03/2013 as amended on 18 Jun 2019 as amended on 04 Jul 2019 as amended on 02 Dec 2022 as amended on 16 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR STUDENTS AT THE ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH WITHIN THE SUBJECT AREAS OF ART, DESIGN, MEDIA AND PERFORMANCE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, INCLUDING BY: 3.1.1 CONTRIBUTING TO THE PROVISION OF EDUCATIONAL FACILITIES AT THE UNIVERSITY (INCLUDING WHERE APPROPRIATE THE PROVISION OF MATERIALS TO SUPPORT LEARNING); 3.1.2 PROVIDING ACADEMIC TRAVEL OR EXCHANGE BURSARIES FOR STUDENTS UNDERTAKING A SUBJECT-SPECIFIC, STUDY FOCUSED EXPERIENCE OVERSEAS WHICH THE AUB TRUSTEES BELIEVE WILL OFFER SIGNIFICANT BENEFITS TO THE INDIVIDUAL, IN TERMS OF THEIR ACADEMIC AND PERSONAL DEVELOPMENT, AND WHICH HAS THE POTENTIAL TO ENHANCE THE INTERNATIONAL REPUTATION OF THE UNIVERSITY, AND/OR COURSE. 3.2 TO ADVANCE EDUCATION IN AND PROMOTE THE APPRECIATION OF THE ARTS AMONG MEMBERS OF THE PUBLIC BY PROVIDING AN OPERATING A CULTURAL VENUE AT BOURNEMOUTH (BH1).
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Arts University Bournemouth
7 Fern Barrow
Wallisdown
Poole
Dorset
BH12 5HH
- Ffôn:
- 01202363213
- E-bost:
- general@aub.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window