FUTURE TALENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Future Talent provides critical support to enable gifted musical talent to flourish. We find, fund, nurture and monitor gifted musicians aged between 5 and 18 whose current financial circumstances are preventing them from fulfilling their musical potential. The funding and opportunities we provide enable young people from across the UK to aim high and make their musical dreams a reality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1183804 FUTURE TALENT MUSICIANS
- 21 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.87k | £229.74k | £72.98k | £419.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.22k | £224.73k | £228.86k | £297.41k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Hydref 2021 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 29 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE SPECIALIST MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS IN THE UNITED KINGDOM THROUGH: (1) THE FUNDING OF MUSICAL RESOURCES IN SCHOOLS INCLUDING SPECIALIST TEACHERS AND INSTRUMENTS; (2) ARRANGING AND FUNDING PRIVATE MUSICAL TUITION, VISITS TO MUSICAL PERFORMANCES AND VISITS TO SPECIALIST SCHOOLS; AND (3) ANY OTHER MEANS THAT THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window