Hanes ariannol The St Peter's College Foundation
Rhif yr elusen: 1107938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £436.49k | £494.05k | £694.31k | £573.60k | £228.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.39k | £589.08k | £551.84k | £475.94k | £187.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £658.45k | £528.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £35.86k | £45.09k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £527.10k | £448.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £27.50k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £13.57k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £527.10k | £421.70k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £245 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £24.74k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.