ymddiriedolwyr THAMES HOSPICE
Rhif yr elusen: 1108298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER GRANT AITKEN | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|||||||||||||
NANCY BARBER | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||||||||||
Alice Hunt | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Frances Lawrence | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||||||||
JONATHAN TOOHEY | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|||||||||||||
Janet King | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||||||||||
Dr Judith Kinder | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||||||||||
Andy Ka | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||||||||||
BRUCE MONTGOMERY | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.