Hanes ariannol KINGS PLACE MUSIC FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1107839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.17m | £5.21m | £2.95m | £3.80m | £4.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.23m | £5.10m | £3.10m | £3.39m | £4.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.60m | £1.25m | £239.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £606.23k | £788.23k | £683.51k | £509.75k | £360.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.87m | £2.74m | £231.55k | £938.04k | £2.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.69m | £1.69m | £2.03m | £2.35m | £1.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £3.81m | £2.84m | £2.93m | £4.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £8.12k | £18.45k | £11.45k | £15.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.31m | £1.29m | £266.46k | £461.72k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.