Hanes ariannol HOME-START CROYDON
Rhif yr elusen: 1107857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (180 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.32k | £203.43k | £268.85k | £186.93k | £181.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.68k | £258.05k | £233.91k | £235.23k | £181.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £99.94k | £99.94k | £99.94k | £94.81k | £79.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.65k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.