HOME-START CROYDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A voluntary home visiting service offering emotional support and practical help to families under stress where there is at least one child under five.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £122,102 o 4 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA FROST | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nessa Cecilia Keddo | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Cloves | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Helen Marianne Butlin | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Tiffany Bethan Watts | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Abhai Bhargava | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Cloves | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.43k | £268.85k | £186.93k | £181.82k | £256.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.05k | £233.91k | £235.23k | £181.78k | £224.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £99.94k | £99.94k | £94.81k | £79.99k | £122.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.65k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JULY 2004.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. (B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN. (C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN. (D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF LONDON BOROUGH OF CROYDON AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF CROYDON AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home Start Croydon
1-8 Ramsey Court
122 Church Street
CROYDON
CR0 1RF
- Ffôn:
- 02086670207
- E-bost:
- contact@croydon-homestart.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window