Hanes ariannol THE MOORINGS TRUST

Rhif yr elusen: 1111217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/12/2020 16/12/2021 16/12/2022 16/12/2023 16/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £282.08k £227.45k £236.73k £255.24k £262.89k
Cyfanswm gwariant £174.83k £262.08k £236.49k £264.14k £258.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £172.08k N/A £236.73k £255.24k £262.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A