Hanes ariannol ABOUT WITH FRIENDS

Rhif yr elusen: 1109000
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £636.61k £701.28k £795.50k £987.83k £1.01m
Cyfanswm gwariant £500.18k £650.03k £808.90k £960.25k £982.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £101.92k £231.40k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.00k £110.22k
Incwm o roddion a chymynroddion £60.64k £8.42k £19.90k £32.15k £20.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £500 £0 £1.41k £1.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £575.93k £692.11k £775.46k £954.06k £988.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £39 £252 £147 £214 £253
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £496.83k £627.61k £803.92k £951.26k £977.63k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £4.77k
Gwariant - Llywodraethu £3.34k £22.06k £4.92k £4.62k £4.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £5.87k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0