Hanes ariannol CENTRE FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Rhif yr elusen: 1109368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.23k £62.56k £84.36k £71.81k £110.00k
Cyfanswm gwariant £43.02k £50.61k £55.90k £66.58k £93.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.60k £42.42k N/A £3.86k £3.25k