CHURCHGATE CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the trust are to: +ö+ç+¦ The advancement of education +ö+ç+¦ The promotion of moral or spiritual improvement, in particular but not exclusively by the provision of facilities to religious foundations +ö+ç+¦ The relief of poverty +ö+ç+¦ The relief of sickness or disability
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- CCT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIYA BHAYANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMEET KOTECHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.80k | £16.50k | £16.98k | £117.08k | £300.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.31k | £17.77k | £13.39k | £73.90k | £52.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2022 | 368 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 MARCH 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 18 JUNE 2010.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ANY PART OF THE WORLD SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; (B) THE PROMOTION OF MORAL OR SPIRITUAL IMPROVEMENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FACILITIES TO RELIGIOUS FOUNDATIONS; (C) THE RELIEF OF POVERTY; (D) THE RELIEF OF SICKNESS OF DISABILITY; (E) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; (F) THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE OR CATASTROPHE; AND (G) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
227 London Road
Romford
Essex
RM7 9BQ
- Ffôn:
- 01708380940
- E-bost:
- MAIL@BOUTIQUECAREHOMES.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window