Hanes ariannol BIASAN HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 1109245
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £3.50k £7.07k £1.91k £352 £1.26k
Cyfanswm gwariant £2.47k £4.91k £2.52k £2.84k £1.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A