Hanes ariannol THE GLOUCESTERSHIRE CARE PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1108381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 28/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.64m | £16.96m | £19.35m | £19.01m | £20.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.70m | £17.01m | £19.32m | £19.07m | £20.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.95m | £16.95m | £17.86m | £19.01m | £20.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.49m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.95m | £15.33m | £17.86m | £19.01m | £18.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £2.11k | £40 | £65 | £5.18k | |
|
Incwm - Arall | £688.41k | £1.62m | £1.49m | £0 | £1.83m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.70m | £17.01m | £19.32m | £19.07m | £20.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.37k | £25.48k | £18.06k | £17.45k | £24.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.