ymddiriedolwyr ANGLO ASIAN FRIENDSHIP SOCIETY
Rhif yr elusen: 1108891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (88 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVINDER GHAI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sunil chand | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Seyed Fard | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Shankar Vedhara | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Raluca Ionescu | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Gheorghe Bahica | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
jamie thirunavukkarasu | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
ASGHAR ALI | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
LUKASZ HAWRO | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
FOLUSO C FASUAN | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
DAVINDER SINGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GURPAUL SINGH SAGOO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASWANT SINGH DHALIWAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.