Hanes ariannol FROME CHEESE & GRAIN LIMITED

Rhif yr elusen: 1108074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £445.18k £356.67k £579.17k £1.18m £1.53m
Cyfanswm gwariant £520.79k £362.20k £495.34k £1.28m £1.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £215.06k £85.87k £45.25k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £7.60k £58.50k £33.88k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £129.01k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £267.68k £1.11m £1.43m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £174.88k £11.80k £64.04k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £495.34k £1.28m £1.47m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0